AROL AB
Aggiungi a un elenco
Solo clienti o iscritti possono usare questa funzione
AccediRegistrati
Strumento inattivo
AzioniSE0003883990
Biotecnologia Prezzo di chiusura Swiss Exchange Altri mercati azionari | ||
- SEK | - |
08:00 | AroCell AB (publ) riporta i risultati degli utili per il secondo trimestre e i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024 | CI |
03/05 | AroCell AB (publ) riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024 | CI |
Comitato esecutivo: AROL AB
Manager | Posizioni ricoperteDa | ||
---|---|---|---|
Anders Hultman 50 anni |
| ||
Kiran Kumar Jagarlamudi - |
| ||
Gunnar Steineck - |
| ||
Alona Nyberg - |
| ||
Marie Torstensson - |
| ||
Gustav Sten - |
| ||
Gunnar Wahlberg 54 anni |
| ||
Lars Jakobsson 67 anni |
|
Composizione del Consiglio di amministrazione: AROL AB
Amministratore | ComitatiDa | ||||
---|---|---|---|---|---|
Max Pihlqvist 37 anni |
| ||||
Fredrik Lindgren 54 anni |
| ||||
Clas Runnberg 72 anni |
| ||||
Agneta Tufvesson Alm - anni |
| ||||
Eva Nordström 54 anni |
|
Ex dirigenti e amministratori: AROL AB
Insider | Posizioni ricoperteDaA | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellen Dittberner |
| ||||||||||||||||||
Maria Olofsson |
| ||||||||||||||||||
Johan Erik Häggblad |
| ||||||||||||||||||
Per-Anders Abrahamsson |
| ||||||||||||||||||
Marianne Alksnis |
| ||||||||||||||||||
Charlotta Ljungqvist |
| ||||||||||||||||||
Karl Axel Staffan Eriksson |
| ||||||||||||||||||
Peter Lowendahl |
| ||||||||||||||||||
Karin Eriksson-Widblom |
| ||||||||||||||||||
Ann Hammarstrand |
| ||||||||||||||||||
Bengt Håkan Englund |
| ||||||||||||||||||
Johan Olof Tade von Heijne |
| ||||||||||||||||||
Agneta Franksson |
| ||||||||||||||||||
Claes Tomas Post |
| ||||||||||||||||||
Christine Tadgell |
| ||||||||||||||||||
Martin Shaw |
| ||||||||||||||||||
Carl Peter Blomqvist |
| ||||||||||||||||||
Saga Anne-Charlotte Aronsson |
| ||||||||||||||||||
Arne Ferstad |
| ||||||||||||||||||
Bengt Norvik |
| ||||||||||||||||||
Bernhard Tribukait |
| ||||||||||||||||||
Sven Skog |
| ||||||||||||||||||
Qi Min He |
| ||||||||||||||||||
Per Nils Jesper Matsson |
| ||||||||||||||||||
Kris Rydholm Överby |
| ||||||||||||||||||
Jan Ingvar Georg Stålemark |
| ||||||||||||||||||
Erik Walldén |
| ||||||||||||||||||
Jan-Anders Christer Mellberg |
| ||||||||||||||||||
Anne-Christine Nilsson |
| ||||||||||||||||||
Hans Olof Gunnar Johansson |
| ||||||||||||||||||
Åke Mikael Smedeby |
| ||||||||||||||||||
Sofia Forsberg |
|
Distribuzione dell'età dei dirigenti
Parità di genere
Uomo | 13 |
---|---|
Donna | 3 |
Di cui Comitato esecutivo
Uomo | 6 |
---|---|
Donna | 2 |
Di cui Direttori
Uomo | 4 |
---|---|
Donna | 1 |
ESG Refinitiv
-
Profilo Società
AroCell publ AB è un'azienda diagnostica con sede in Svezia, impegnata nello sviluppo di marcatori per la determinazione della crescita cellulare (TK 210) e dell'apoptosi. Il principale prodotto candidato dell'Azienda, TK-immuno/hem, è un test per il monitoraggio e il follow-up del cancro del sangue. Il test si basa su una tecnologia brevettata, che è già stata valutata in un primo prototipo di prodotto con metodo ELISA. Oltre a questo, l'Azienda sviluppa un marcatore per le malattie tumorali solide. AroCell collabora con partner per lo sviluppo, la produzione e la vendita.
Dipendenti
Settore
Biotecnologia
Calendario
21/08/2024 - Q2 2024 Pubblicazione dei risultati
Altre informazioni sulla società
Partenze di persone chiave
-
Hans Olof Gunnar Johansson
Chairman
14/12/2009 -
-
Erik Walldén
Chairman
-
Jan Ingvar Georg Stålemark
Chief Executive Officer
-
Arne Ferstad
-
Saga Anne-Charlotte Aronsson
Chief Executive Officer
24/11/2009 24/07/2014
-
Claes Tomas Post
Chairman
01/01/2017 -
-
Johan Olof Tade von Heijne
Chief Executive Officer
01/01/2017 08/12/2018
-
Johan Erik Häggblad
Chairman
01/01/2022 -
- Borsa valori
- Azioni
- Azione AROC
- Azione
- Società AROL AB
- Governance